Spyros Kyprianou
dodis.ch/P45724Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
3.8.1977–28.2.1988 | Präsident | Zypern/Staat | |
22.8.1960–15.6.1972 | Aussenminister | Zypern/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
3.8.1977–28.2.1988 | Präsident | Zypern/Staat | |
22.8.1960–15.6.1972 | Aussenminister | Zypern/Regierung |