de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Charles de
Gaulle
dodis.ch/P460
* 22.11.1890
Lille
† 9.11.1970
Colombey
+
Namensvariante
Gaulle Charles De
•
Gaulle Général de
•
Gaulle Charles de
+
Geschlecht
männlich
Referenzland
Frankreich
Beschäftigung
Politiker
•
Offizier
•
Schriftsteller
Verknüpfungen zu anderen Personen
Gaulle Pierre de
ist Geschwister von
Gaulle Charles de
•
Gaulle Xavier de
ist Geschwister von
Gaulle Charles de
•
ist verheiratet mit
Gaulle Yvonne de
•
Palewski Gaston
ist Mitarbeiter von
Gaulle Charles de
Weitere Informationen
GND
Helveticat
BSG
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
Q2042
Alle einblenden
+
Funktionen
6
Karriere
6x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1944
1946
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1959–1969
Staatschef
Andorra/Staat
8.1.1959–28.4.1969
Präsident
Frankreich/Staat
1.6.1958–8.1.1959
Premierminister
Frankreich/Regierung
1944-1946
Staatschef
Andorra/Staat
21.11.1945-20.1.1946
Premierminister
France/Gouvernement provisoire de la République
10.9.1944-16.11.1945
Premierminister
France/Gouvernement provisoire de la République
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente