Anthony Barber
dodis.ch/P46615Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
25.7.1970-5.3.1974 | Minister | UK/Finanzministerium | |
10.1.1967-20.6.1970 | Vorsitzender | UK/Konservative Partei |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
25.7.1970-5.3.1974 | Minister | UK/Finanzministerium | |
10.1.1967-20.6.1970 | Vorsitzender | UK/Konservative Partei |