Frédéric Hool
dodis.ch/P47967Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
22.1.1973-30.6.1980 | Mitarbeiter | EDA/Politische Direktion/Auslandschweizerdienst | |
1.5.1970-30.9.1972 | Mitarbeiter | Schweizerische Uhrenkammer |