de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Ephyse
Darbellay
dodis.ch/P4830
* 24.7.1891
Liddes
† 8.11.1952
Zivilstand bei Eintritt
ledig
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Wallis
Hauptsprache
Französisch
Weitere Sprachen
Deutsch
•
Italienisch
•
Spanisch
•
Portugiesisch
+
Beschäftigung
Diplomat
+
Beschäftigung des Vaters
Landwirt
Beschäftigung der Mutter
Eintritt BV
1.11.1907
Eintritt EDA
16.4.1922
Austritt EDA
8.11.1952
Alle einblenden
+
Funktionen
11
Karriere
11x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
11.8.1942-8.11.1952
Konsul
Schweizerisches Generalkonsulat in Sao Paulo
11.9.1940-9.8.1942
Geschäftsträger
Schweizerische Gesandtschaft in Bogota
1.5.1940-10.9.1940
Konsul
Eidgenössisches Politisches Departement
1.1.1939-30.4.1940
Konsul
Schweizerisches Konsulat in Besançon
1.12.1938-31.12.1938
Konsul
Schweizerisches Generalkonsulat in Montevideo
6.7.1933-31.12.1938
Verweser
Schweizerisches Generalkonsulat in Montevideo
1.7.1932-5.7.1933
Vizekonsul
Schweizerische Gesandtschaft in Buenos Aires
29.10.1925-30.6.1932
Kanzleisekretär
Schweizerische Gesandtschaft in Buenos Aires
24.5.1922-28.10.1925
Kanzleisekretär
Schweizerisches Generalkonsulat in Sao Paulo
16.4.1922-23.5.1922
Konsularattaché
Eidgenössisches Politisches Departement
1.11.1907-15.4.1922
Sachbearbeiter
Eidgenössisches Post- und Eisenbahndepartement
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente