Gustáv Husák
dodis.ch/P48694* 10.1.1913
† 18.11.1991
Namensvariante
Husak GustavGeschlecht
männlichReferenzland
Beschäftigung
PolitikerWikidata
157651Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
29.5.1975-10.12.1989 | Präsident | Tschechoslowakei/Staat | |
17.4.1969-17.12.1987 | Erster Sekretär | Tschechoslowakei/Kommunistische Partei |