de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Pierre
Golay
dodis.ch/P48738
* 11.12.1916
Lausanne
Zivilstand bei Eintritt
verheiratet
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Waadt
Hauptsprache
Französisch
Weitere Sprachen
Deutsch
•
Italienisch
+
Beschäftigung
Diplomat
•
Beamter
+
Titel / Ausbildung
Berufslehre
Militärischer Grad
Korporal
Eintritt BV
16.5.1933
Eintritt EDA
1.10.1945
Austritt EDA
31.8.1973
Alle einblenden
+
Funktionen
12
Karriere
12x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
29.4.1973–31.8.1973
Konsularassistent
Eidgenössisches Politisches Departement
1.1.1970–28.4.1973
Vizekonsul
Schweizerische Botschaft in Algier
2.10.1968–31.12.1969
Kanzleiadjunkt
Schweizerische Botschaft in Algier
3.9.1961–1.10.1968
Kanzleiadjunkt
Schweizerisches Generalkonsulat in Lyon
1.1.1959–2.9.1961
Kanzleiadjunkt
Schweizerisches Konsulat in Annecy
1.1.1954–31.12.1958
Kanzleisekretär
Schweizerisches Konsulat in Annecy
20.11.1953–31.12.1953
Sachbearbeiter
Schweizerisches Konsulat in Annecy
24.8.1950–20.11.1953
Sachbearbeiter
Schweizerisches Konsulat in Le Havre
1.2.1949–23.8.1950
Sachbearbeiter
Eidgenössisches Politisches Departement
1.10.1945–31.1.1949
Sachbearbeiter
Schweizerisches Generalkonsulat in Lyon
16.5.1933–30.9.1945
Mitarbeiter
EPED/Generaldirektion der PTT
2.4.1932–15.5.1933
Sachbearbeiter
La Suisse, Société d'Assurances sur la Vie
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente