Desmond O'Malley
dodis.ch/P48799Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
12.7.1989-4.11.1992 | Handelsminister | Irland/Regierung | |
5.5.1970-14.3.1973 | Justizminister | Irland/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
12.7.1989-4.11.1992 | Handelsminister | Irland/Regierung | |
5.5.1970-14.3.1973 | Justizminister | Irland/Regierung |