Clayton Keith Yeutter
dodis.ch/P51118Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
16.2.1989-1.3.1991 | Minister | USA/Secretary of Agriculture | |
1.7.1985–20.1.1989 | Chef | USA/Amt des Handelsbeauftragten der Vereinigten Staaten |