Kasys Grinius
dodis.ch/P54118Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
7.6.1926-18.12.1926 | Staatschef | Litauen/Staat | |
19.6.1920 -2.2.1922 | Premierminister | Litauen/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
7.6.1926-18.12.1926 | Staatschef | Litauen/Staat | |
19.6.1920 -2.2.1922 | Premierminister | Litauen/Regierung |