de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Willy
Loretan
dodis.ch/P54584
* 15.6.1934
Basel
Geschlecht
männlich
Referenzland
Schweiz
Beschäftigung
Politiker
•
Jurist
Weitere Informationen
HLS
GND
Elites suisses
Helveticat
VIAF
parl.ch
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
2582049
Funktionen
9
Karriere
9x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1998–1999
Mitglied
Ständerat/Sicherheitspolitische Kommission
1992–1999
Mitglied
Ständerat/Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen
25.11.1991-05.12.1999
Mitglied
Ständerat
1996–1997
Mitglied
Ständerat/Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
1991–1995
Mitglied
Ständerat/Sicherheitspolitische Kommission
1993...
Vorsitzender
Pro Baltikum
...1990–1991
Mitglied
Nationalrat/Aussenpolitische Kommission
26.11.1979-24.11.1991
Mitglied
Nationalrat
Mitglied
Freisinnig-demokratische Partei der Schweiz
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente