Abolhassan Banisadr
dodis.ch/P55828Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
5.2.1980-20.6.1981 | Präsident | Iran/Regierung | |
12.11.1979-11.3.1980 | Finanzminister | Iran/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
5.2.1980-20.6.1981 | Präsident | Iran/Regierung | |
12.11.1979-11.3.1980 | Finanzminister | Iran/Regierung |