de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Giatgen-Mario
Pelican
dodis.ch/P56455
* 2.11.1944
+
Paraphe
PC (...1978...)
•
PG (1976...)
•
PG (...1983...)
+
Zivilstand bei Eintritt
ledig
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Hauptsprache
Deutsch
Beschäftigung
Diplomat
Eintritt EDA
1.3.1976
Alle einblenden
+
Funktionen
8
Karriere
8x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
29.10.1989–1994...
Botschaftsrat
Schweizerische Botschaft in Bangkok
1988–28.10.1989
Botschaftsrat
Schweizerische Botschaft in Bonn
1984–1987
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in Bonn
11.1980-6.1984
Verwaltungsratsmitglied
Europäisches Laboratorium für Molekularbiologie
1.3.1978–1983...
Diplomatischer Mitarbeiter
EDA/Direktion für internationale Organisationen/Wissenschaftliche und kulturelle Angelegenheiten (Bi- und multilaterale)/Sektion Internationale Wissenschaftliche Angelegenheiten
1976–1978
Praktikant im diplomatischen Dienst
Eidgenössisches Politisches Departement
1.6.1977-28.2.1978
Praktikant im diplomatischen Dienst
Schweizerische Botschaft in Beirut
1.3.1976-31.5.1977
Praktikant im diplomatischen Dienst
EPD/Politisches Sekretariat
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente