de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Paul
Jaberg
dodis.ch/P565
* 27.9.1878
† 3.8.1955
+
Namensvariante
Jaberg-Jaggi Paul
+
Geschlecht
männlich
Verknüpfungen zu anderen Personen
Caroni Claudio
ist verschwägert mit
Jaberg Paul
Weitere Informationen
GND
Elites suisses
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Alle einblenden
+
Funktionen
18
Karriere
18x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1955
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
Präsident
Zürcher Volkswirtschaftliche Gesellschaft
Mitglied
ASB/Comité Allemagne
Verwaltungsratsmitglied
Gebrüder Böhler & Co. AG
Vizepräsident des Verwaltungsrates
Union Rückversicherungsgesellschaft Zürich
Vizepräsident des Verwaltungsrates
Compagnie d'Assurances Nationale Suisse
Verwaltungsratsmitglied
Union Rückversicherungsgesellschaft Zürich
Vizepräsident des Verwaltungsrates
Schweizerische Bankiervereinigung
1953...
Präsident des Verwaltungsrates
Compagnie d'Assurances Nationale Suisse
3.4.1941-1953
Präsident des Verwaltungsrates
Schweizerische Bankgesellschaft
2.9.1939-2.9.1944
Vizepräsident
Schweizerische Bankiervereinigung
9.9.1933-2.9.1944
Verwaltungsratsmitglied
Schweizerische Bankiervereinigung
...1941
Vizepräsident
ASB/Comité Allemagne
1.1.1935-1941
Generaldirektor
Schweizerische Bankgesellschaft
1937-3.4.1941
Direktionspräsident
Schweizerische Bankgesellschaft
1940...
Mitglied
ASB/Comité France
15.11.1938-23.4.1940
Verwaltungsratsmitglied
Münchner Rückversicherungsgesellschaft
4.11.1936...
Mitglied
Eidg. Expertenkommission für Wirtschaftsgesetzgebung
1914...
Verwaltungsratsmitglied
Compagnie d'Assurances Nationale Suisse
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente