de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Livio
Hürzeler
dodis.ch/P57170
* 9.4.1948
+
Paraphe
HL (...1996...)
•
HU (...1984...)
•
LH (...1981...)
+
Namensvariante
Huerzeler Livio
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Hauptsprache
Französisch
Beschäftigung
Diplomat
Eintritt EDA
1.5.1980
Alle einblenden
+
Funktionen
9
Karriere
9x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
2007–2011
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Bukarest
2003–2007
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Dakar
1995–1998
Stellvertretender Abteilungschef
EDA/Staatssekretariat/Politische Direktion/Politische Abteilung I
3.7.1988–1991...
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in London
1986–2.7.1988
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in Guatemala
1.3.1982-1986
Diplomatischer Mitarbeiter
EDA/Direktion für internationale Organisationen/UNO-Internationale Organisationen
...1984-1986
Stellvertreter des Chefs
EDA/Direktion für internationale Organisationen/UNO-Internationale Organisationen
1.5.1981-28.2.1982
Praktikant im diplomatischen Dienst
Schweizerische Botschaft in London
1.5.1980-30.4.1981
Praktikant im diplomatischen Dienst
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente