Mehdi Bazargan
dodis.ch/P57354Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
28.5.1980-28.5.1984 | Mitglied | Iran/Parlament | |
4.2.1979-6.11.1979 | Premierminister | Iran/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
28.5.1980-28.5.1984 | Mitglied | Iran/Parlament | |
4.2.1979-6.11.1979 | Premierminister | Iran/Regierung |