Funktionen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
19.6.1989-2.3.1992 | Minister | Belgien/Aussenministerium | |
1985–1988 | Minister | Belgien/Finanzministerium | |
6.4.1981-17.12.1981 | Premierminister | Belgien/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
19.6.1989-2.3.1992 | Minister | Belgien/Aussenministerium | |
1985–1988 | Minister | Belgien/Finanzministerium | |
6.4.1981-17.12.1981 | Premierminister | Belgien/Regierung |