Wilfried Martens
dodis.ch/P58350Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
17.12.1981-7.3.1992 | Premierminister | Belgien/Regierung | |
3.4.1979-6.4.1981 | Premierminister | Belgien/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
17.12.1981-7.3.1992 | Premierminister | Belgien/Regierung | |
3.4.1979-6.4.1981 | Premierminister | Belgien/Regierung |