de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Carlos
Orga
dodis.ch/P58761
* 19.4.1950
Bern
+
Paraphe
OG (...1988–1990...)
•
ORC (...1991–1993...)
•
OR (...1995...)
+
Zivilstand bei Eintritt
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Heimatkanton
Solothurn (Kanton)
Beschäftigung
Diplomat
Eintritt EDA
1981
Alle einblenden
+
Funktionen
7
Karriere
7x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
20.10.2008–30.6.2011
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Antananarivo
6.5.2004-19.10.2008
Geschäftsträger a.i.
Schweizerische Botschaft in Asunción
1998–2000...
Stellvertretender Abteilungschef
EDA/Staatssekretariat/Politische Direktion/Politische Abteilung I
11.1991–1995
Stellvertretender Leiter
EDA/Politische Direktion/Politische Abteilung I/Büro für die Zusammenarbeit mit Ost- und Mitteleuropa
20.10.1990–11.1991
Adjunkt
EDA/Politische Direktion/Politische Abteilung I
...1988–19.10.1990
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in Washington
...1986...
Wissenschaftlicher Adjunkt
EVD/BAWI/Mittelostländer
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente