de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Albert
Meyer
dodis.ch/P5881
* 13.3.1870
Fällanden
† 20.10.1953
Zürich
+
Namensvariante
Meyer-von Orelli Albert
+
Geschlecht
männlich
Referenzland
Schweiz
Beschäftigung
Politiker
Weitere Informationen
HLS
GND
Elites suisses
Helveticat
VIAF
BSG
parl.ch
HFLS
Burgerbibliothek
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Alle einblenden
+
Funktionen
10
Karriere
10x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1910
1915
1920
1925
1930
1935
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
Mitglied
Freisinnig-demokratische Partei der Schweiz
1.5.1934-31.12.1938
Chef
Eidgenössisches Finanz- und Zolldepartement
12.12.1929-31.12.1938
Mitglied
Bundesrat
1.1.1937-31.12.1937
Mitglied
Bundesrat/Finanz- und Wirtschaftsdelegation
1.1.1936-31.12.1936
Mitglied
Bundesrat/Finanz- und Wirtschaftsdelegation
1.1.1930-1934
Chef
Departement des Innern
1927-1929
Mitglied des Bankrates
Schweizerische Nationalbank
20.9.1915-12.12.1929
Mitglied
Nationalrat
1907-1927
Mitglied
Zürich/Stadtrat
...1915...
Chefredaktor
NZZ
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente