Shankarrao Bhavrao Chavan
dodis.ch/P58868Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
21.6.1991-16.5.1996 | Innenminister | Indien/Regierung | |
25.6.1988-2.12.1989 | Finanzminister | Indien/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
21.6.1991-16.5.1996 | Innenminister | Indien/Regierung | |
25.6.1988-2.12.1989 | Finanzminister | Indien/Regierung |