Michael Heseltine
dodis.ch/P59064* 21.3.1933
Geschlecht
männlichReferenzland
Beschäftigung
Politiker • UnternehmerFunktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
10.4.1992–5.6.1995 | Staatssekretär | UK/Handels- und Industrieministerium | |
6.1.1983-9.1.1986 | Minister | UK/Verteidigungsministerium |