Ali Akbar Mohtashamipur
dodis.ch/P59331Funktionen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
28.5.2000–28.5.2004 | Mitglied | Iran/Parlament | |
19.5.1985-3.8.1989 | Innenminister | Iran/Regierung | |
1982–1986 | Botschafter | Iran/Botschaft in Damaskus |