Joao De Deus Pinheiro
dodis.ch/P59348Funktionen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
5.1.1993–23.1.1995 | Mitglied | EG/Europäische Kommission | |
17.8.1987–12.11.1992 | Minister | Portugal/Aussenministerium | |
1.1992–6.1992 | Vorsitzender | EG/Ministerrat |