Teng-hui Lee
dodis.ch/P59386Funktionen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
13.1.1988–20.5.2000 | Präsident | Taiwan/Staat | |
23.7.1988–24.3.2000 | Vorsitzender | Taiwan/Kuomintang | |
20.5.1984–13.1.1988 | Vizepräsident | Taiwan/Staat |