Richard von Weizsäcker
dodis.ch/P5944* 15.4.1920
† 31.1.2015
Namensvariante
WeiszäckerGeschlecht
männlichReferenzland
Beschäftigung
PolitikerVerknüpfungen zu anderen Personen
ist Kind von Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
1.7.1984-30.6.1994 | Präsident | Deutschland/Staat | |
11.6.1981-9.2.1984 | Bürgermeister | Westberlin/Stadtverwaltung |