Algirdas Saudargas
dodis.ch/P59469Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
4.12.1996–30.10.2000 | Minister | Litauen/Aussenministerium | |
24.2.1990–12.12.1992 | Minister | Litauen/Aussenministerium |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
4.12.1996–30.10.2000 | Minister | Litauen/Aussenministerium | |
24.2.1990–12.12.1992 | Minister | Litauen/Aussenministerium |