Lionel Jospin
dodis.ch/P59945Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
2.6.1997-6.5.2002 | Premierminister | Frankreich/Regierung | |
12.5.1988-2.4.1992 | Minister für Kultus und Unterricht | Frankreich/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
2.6.1997-6.5.2002 | Premierminister | Frankreich/Regierung | |
12.5.1988-2.4.1992 | Minister für Kultus und Unterricht | Frankreich/Regierung |