Branko Mikulić
dodis.ch/P59987* 10.6.1928
† 12.4.1994
Geschlecht
männlichReferenzland
Beschäftigung
PolitikerFunktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
15.5.1988-15.5.1989 | Vorsitzender | Jugoslawien/Staatspräsidium | |
15.5.1986-16.3.1989 | Premierminister | Jugoslawien/Regierung |