Catherine Lalumière
dodis.ch/P60018Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
1.6.1989-31.5.1994 | Generalsekretärin | Europarat | |
24.3.1983–7.12.1984 | Wirtschaftsministerin | Frankreich/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
1.6.1989-31.5.1994 | Generalsekretärin | Europarat | |
24.3.1983–7.12.1984 | Wirtschaftsministerin | Frankreich/Regierung |