de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Monika
Weber
dodis.ch/P60127
* 18.3.1943
Zürich
Geschlecht
weiblich
Referenzland
Schweiz
Beschäftigung
Politikerin
Weitere Informationen
GND
Elites suisses
Helveticat
parl.ch
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
1944791
Funktionen
9
Karriere
9x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1998-2006
Mitglied
Zürich/Stadtrat
...1996–1998...
Mitglied
Studienkommission für strategische Fragen
30.11.1987-29.4.1998
Mitglied
Ständerat
1996–1997
Mitglied
Ständerat/Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
1992–1997
Mitglied
Ständerat/Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen
...1992–1995
Mitglied
Ständerat/Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
...1990–1991...
Mitglied
Ständerat/Aussenpolitische Kommission
29.11.1982-29.11.1987
Mitglied
Nationalrat
1971-1983
Mitglied
Zürich/Kantonsrat
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente