de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Hans
Zbinden
dodis.ch/P60283
* 7.6.1945
Rüschegg
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Heimatkanton
Bern
Beschäftigung
Politiker
Wikidata
104772706
Alle einblenden
+
Funktionen
8
Karriere
8x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1.6.1993-22.3.2002
Mitglied
Nationalrat
1993–2001
Mitglied
Nationalrat/Aussenpolitische Kommission
2000
Mitglied
Nationalrat/Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
1996–1999
Mitglied
Nationalrat/Staatspolitische Kommission
...1994...
Präsident
Brot für alle
...1991...
Mitglied
Nationalrat/Kommission für Wirtschaft und Abgaben
30.11.1987-24.11.1991
Mitglied
Nationalrat
Mitglied
Sozialdemokratische Partei der Schweiz
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente