Andrzej Olechowski
dodis.ch/P60413Funktionen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
26.10.1993–6.3.1995 | Minister | Polen/Aussenministerium | |
26.2.1992–5.6.1992 | Minister | Polen/Finanzministerium | |
1989-1991 | Vizepräsident | Polen/Nationalbank |