Mamadouba Camara
dodis.ch/P60638Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
20.7.1977–10.8.1977 | Botschaftsrat | Guinea/Botschaft in Rom | |
1.9.1971–21.11.1976 | Attaché | Guinea/Botschaft in Rom |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
20.7.1977–10.8.1977 | Botschaftsrat | Guinea/Botschaft in Rom | |
1.9.1971–21.11.1976 | Attaché | Guinea/Botschaft in Rom |