de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Eugen
David
dodis.ch/P60686
* 3.9.1945
St. Gallen
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Heimatkanton
St. Gallen (Kanton)
+
Beschäftigung
Politiker
+
Titel / Ausbildung
Dr. iur.
Militärischer Grad
Oberleutnant
Weitere Informationen
GND
AfA
Elites suisses
Helveticat
parl.ch
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
125427
Alle einblenden
+
Funktionen
6
Karriere
6x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
6.12.1999-4.12.2011
Mitglied
Ständerat
30.11.1987–5.12.1999
Mitglied
Nationalrat
...1992–5.12.1999
Mitglied
Nationalrat/Kommission für Wirtschaft und Abgaben
...11.1994...
Präsident
Nationalrat/Kommission für Wirtschaft und Abgaben
1980–1988
Mitglied
St.Gallen/Kantonsrat
Mitglied
Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente