Máximo San Román Cáceres
dodis.ch/P60884Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
26.7.1995-26.7.2000 | Präsident | Peru/Parlament | |
28.7.1990-5.4.1992 | Vizepräsident | Peru/Staat |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
26.7.1995-26.7.2000 | Präsident | Peru/Parlament | |
28.7.1990-5.4.1992 | Vizepräsident | Peru/Staat |