Johan Jorgen Holst
dodis.ch/P61329Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
3.11.1990–2.4.1993 | Minister | Norwegen/Verteidigungsministerium | |
9.5.1986–16.10.1989 | Minister | Norwegen/Verteidigungsministerium |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
3.11.1990–2.4.1993 | Minister | Norwegen/Verteidigungsministerium | |
9.5.1986–16.10.1989 | Minister | Norwegen/Verteidigungsministerium |