de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Antonio Vitor
Martins Monteiro
dodis.ch/P62036
* 22.1.1944
Angola
+
Namensvariante
Monteiro Antonio
+
Geschlecht
männlich
Referenzland
Portugal
Beschäftigung
Politiker
•
Diplomat
Wikidata
2857765
Alle einblenden
+
Funktionen
11
Karriere
11x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
20.3.2006–1.2.2009
Botschafter
Portugal/Botschaft in Paris
17.7.2004–12.3.2005
Aussenminister
Portugal/Regierung
8.3.2001–16.7.2004
Botschafter
Portugal/Botschaft in Paris
1.6.1998–30.6.1998
Präsident
UNO/Sicherheitsrat
1.4.1997–30.4.1997
Präsident
UNO/Sicherheitsrat
1994...
Sektionschef
Portugal/Aussenministerium
1987–1991
Staatssekretär
Portugal/Aussenministerium
1981–1984
Botschafter
Portugal/Vertretung bei der UNO in New York
1978...
Stellvertretender Gouverneur
UNO/Landwirtschaftlicher Entwicklungsfonds
1968–1971
Mitarbeiter
Portugal/Aussenministerium
Mitglied
Portugal/Sozialdemokratische Partei
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente