Jean Marchand
dodis.ch/P62675Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
4.3.1980–15.12.1983 | Präsident | Kanada/Parlament | |
8.11.1965–30.6.1976 | Mitglied | Kanada/Parlament |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
4.3.1980–15.12.1983 | Präsident | Kanada/Parlament | |
8.11.1965–30.6.1976 | Mitglied | Kanada/Parlament |