Einars Repše
dodis.ch/P62834Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
5.11.2002–9.3.2004 | Premierminister | Lettland/Regierung | |
3.9.1991–20.12.2001 | Gouverneur | Lettland/Nationalbank |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
5.11.2002–9.3.2004 | Premierminister | Lettland/Regierung | |
3.9.1991–20.12.2001 | Gouverneur | Lettland/Nationalbank |