Felix Gutzwiller
dodis.ch/P62864Funktionen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
3.12.2007–7.12.2015 | Mitglied | Ständerat | |
6.12.1999–2.12.2007 | Mitglied | Nationalrat | |
1985–1996 | Beamter | Schweizer Armee/Generalstab |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
3.12.2007–7.12.2015 | Mitglied | Ständerat | |
6.12.1999–2.12.2007 | Mitglied | Nationalrat | |
1985–1996 | Beamter | Schweizer Armee/Generalstab |