Bill Hayden
dodis.ch/P62932Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
16.2.1989–16.2.1996 | Generalgouverneur | Australien/Staat | |
11.3.1983–17.8.1988 | Minister | Australien/Aussenministerium |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
16.2.1989–16.2.1996 | Generalgouverneur | Australien/Staat | |
11.3.1983–17.8.1988 | Minister | Australien/Aussenministerium |