Iwan Jordanow Kostow
dodis.ch/P62960Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
21.5.1997–24.7.2001 | Premierminister | Bulgarien/Regierung | |
7.12.1990–30.12.1992 | Minister | Bulgarien/Finanzministerium |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
21.5.1997–24.7.2001 | Premierminister | Bulgarien/Regierung | |
7.12.1990–30.12.1992 | Minister | Bulgarien/Finanzministerium |