Ajas Nijasowitsch Mutalibow
dodis.ch/P63002Namensvariante
Mutalibow Ajas Nijasowitsch • Mutallibov Ayaz Niyazi oglu • Moutalibov Ajaz Nijazovitch • Mutalibov Ajaz Nijazi ogly • Муталибов Аяз Ниязи оглы • Mütəllibov Ayaz Niyazi oğlu • Moutalibov Aïaz • Mütallibov Ayaz Niyazi oglu • Муталибов Аяз НиязовичGeschlecht
männlichReferenzland
Beschäftigung
PolitikerWikidata
355850Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
19.5.1990–6.3.1992 | Präsident | Aserbaidschan/Staat | |
13.7.1990–6.11.1991 | Mitglied | UdSSR/Politbüro des ZK der KP |