Dingiri Banda Wijetunga
dodis.ch/P64354* 15.2.1916
† 21.9.2008
Namensvariante
Wijetunge Dingiri BandaGeschlecht
männlichReferenzland
Beschäftigung
PolitikerWikidata
469036Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
1.5.1993–12.11.1994 | Präsident | Sri Lanka/Regierung | |
3.5.1989–7.5.1993 | Premierminister | Sri Lanka/Regierung |