Funktionen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
20.10.1997–18.10.2005 | Mitglied | Polen/Parlament | |
18.6.1991–31.3.1993 | Mitglied | Polen/Parlament | |
6.12.1991–5.6.1992 | Premierminister | Polen/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
20.10.1997–18.10.2005 | Mitglied | Polen/Parlament | |
18.6.1991–31.3.1993 | Mitglied | Polen/Parlament | |
6.12.1991–5.6.1992 | Premierminister | Polen/Regierung |