Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
2.5.1990–17.6.1998 | Mitglied | Ungarn/Parlament | |
3.8.1990–27.6.1994 | Präsident | Ungarn/Parlament |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
2.5.1990–17.6.1998 | Mitglied | Ungarn/Parlament | |
3.8.1990–27.6.1994 | Präsident | Ungarn/Parlament |