de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Sergei Wiktorowitsch
Lawrow
dodis.ch/P65655
* 21.3.1950
Moskau
+
Namensvariante
Lavrov Sergey Viktorovich
•
Lavrov Sergueï Viktorovitch
•
Lavrov Sergej Viktorovič
•
Лавров Сергей Викторович
+
Geschlecht
männlich
Referenzland
Russland
Beschäftigung
Diplomat
•
Politiker
Wikidata
58217
Alle einblenden
+
Funktionen
7
Karriere
7x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
7.7.1994–12.7.2004
Botschafter
Russland/Ständige Mission bei der UNO in New York
9.3.2004...
Aussenminister
Russland/Regierung
3.4.1992–3.11.1994
Stellvertretender Minister
Russland/Aussenministerium
1988–1992
Leitender Mitarbeiter
UdSSR/Aussenministerium
1981–1988
Botschaftssekretär
UdSSR/Ständige Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York
1976–1981
Mitarbeiter
UdSSR/Aussenministerium
1972–1976
Diplomatischer Mitarbeiter
UdSSR/Botschaft in Colombo
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente