Hassan Rouhani
dodis.ch/P65771Funktionen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
3.8.2013–3.8.2021 | Präsident | Iran/Staat | |
12.10.1989–15.8.2005 | Sekretär | Iran/Nationaler Sicherheitsrat | |
...1992... | Vizepräsident | Iran/Parlament |