Vlado Kambovski
dodis.ch/P65968Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
30.11.1998–27.12.1999 | Justizminister | Mazedonien/Regierung | |
16.3.1989–14.7.1992 | Minister | Jugoslawien/Justizministerium |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
30.11.1998–27.12.1999 | Justizminister | Mazedonien/Regierung | |
16.3.1989–14.7.1992 | Minister | Jugoslawien/Justizministerium |